Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 25, 2. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Direktion: Louise Buhl Dreisler (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-17 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Legale ejere: B&S DREISLER ApS, Louise Buhl Dreisler (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Navne: GET OUT ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Reelle ejere: Susanne Dreisler, Louise Buhl Dreisler (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Stiftere: Malthe Sølver Pedersen, Louise Buhl Dreisler, B&S DREISLER ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 25, 2. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 25, 2. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2018-05-11 tilføjes Vedtægter: 2018-05-11 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2018-05-11 fjernes Bestyrelse: Susanne Dreisler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Louise Buhl Dreisler (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Malthe Sølver Pedersen (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 25, 2. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2014-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Roald Amundsens Vej 39, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roald Amundsens Vej 39, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-17 tilføjes Bestyrelse: Susanne Dreisler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-17 tilføjes Direktion: Louise Buhl Dreisler (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling, gennemførsel og salg af events indenfor underholdningsgenren Exit Game Market" (Real life room escape ") Selskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med produktet - herunder potentielle immateriel rettigheder og den til udvikling, produktion og salg nødvendige knowhow. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-17 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Legale ejere: Malthe Sølver Pedersen, B&S DREISLER ApS, Louise Buhl Dreisler (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2014-10-17 tilføjes Navne: GET OUT ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Reelle ejere: Susanne Dreisler (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Stiftere: Malthe Sølver Pedersen, Louise Buhl Dreisler, B&S DREISLER ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2014-10-17 tilføjes Vedtægter: 2014-10-17 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2014-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-17)