Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Thaning | 04.06.2021 | direktør |
Patrick Sjølund Blok | 07.11.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianna Ziemelis | 02.01.2023 | 31.12.2023 | direktør |
Jesper Thaning | 27.10.2014 | 07.11.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Salome Asseraf Trambach | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Wrede Scherfig | 22.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Thaning | 22.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Erik Holm | 22.02.2021 | formand |
Christian Dalum | 30.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Jensen | 19.03.2021 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Thaning | 07.11.2017 | 21.02.2021 | formand |
Andreas Bækgaard Thaning | 07.11.2017 | 30.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Patrick Sjølund Blok | 27.10.2014 | 04.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Nielsen | 27.10.2014 | 07.11.2017 | formand |
Jesper Thaning | 27.10.2014 | 06.11.2017 | bestyrelsesmedlem |