Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2014-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet den 1. januar 2020 - København ApS. (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: FREDERIKSBERG 1 ApS. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Recyklos Holding ApS. (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2016-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SUSTAIN ENERGY ApS. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2018-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Asset Capital ApS. (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2020-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: SUSTAIN ENERGY ApS. (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: OPS CONSULT APS. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: SUSTAIN ENERGY ApS. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2020-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Smith & Johnson ApS. (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Oscars Export Import ApS. (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2021-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Food Supply Engros ApS. (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2022-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Oscars Export Import ApS. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Oscars Export Import ApS. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Piia May Nesgaard (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemnosvej 5, 2300 København S (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemnosvej 5, 2300 København S (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Navne: PN1 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-07 fjernes Navne: PN1 HOLDING IVS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-06-22)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-22)
Den 2019-06-20 tilføjes Vedtægter: 2019-06-20 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-06-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-16 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af direktør (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2018-07-16 tilføjes Vedtægter: 2018-07-16 (offentliggjort 2019-06-22)
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-13 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemnosvej 5, 2300 København S (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2014-10-14 tilføjes Direktion: Piia May Nesgaard (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2014-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve fungere som holdingselskab samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2019-06-22)
Den 2014-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Legale ejere: Piia May Nesgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-10-14 tilføjes Navne: PN1 HOLDING IVS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2014-10-14 tilføjes Reelle ejere: Piia May Nesgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Stiftere: Piia May Nesgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2014-10-14 tilføjes Vedtægter: 2014-10-14 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2014-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2014-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)