Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FLISEMINISTEREN ApS. (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 4, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-21 tilføjes Direktion: Jakob Ravnholt Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Legale ejere: Jakob Ravnholt Schmidt (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-10-21 tilføjes Navne: SMITTY HOLDING ApS (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-21 tilføjes Reelle ejere: Jakob Ravnholt Schmidt (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Stiftere: Jakob Ravnholt Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Vedtægter: 2014-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)