Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-30 tilføjes Legale ejere: TANRIVERDI HOLDING ApS, BELLMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-30 fjernes Legale ejere: Mano Holding ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-29 fjernes Legale ejere: TANRIVERDI HOLDING ApS, BELLMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-30 fjernes Reelle ejere: Allan Olsen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: Mano Holding ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Olsen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2014-11-03 tilføjes Legale ejere: BELLMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2014-11-03 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bellman Handschuh (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2014-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åmosevej 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-22 tilføjes Direktion: Emin Bang Tanriverdi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salg og udlejning af kolonihavegrunde samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Legale ejere: TANRIVERDI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2014-10-22 tilføjes Navne: KARSEGARTNERIET ANNO 2014 ApS (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-22 tilføjes Reelle ejere: Emin Bang Tanriverdi (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2014-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Stiftere: TANRIVERDI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Vedtægter: 2014-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)