Sektion (alle) | |||||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Bibranche | xbrl | ||||
Formål | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-12-02 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-08 Statstidende Dekret
Den 2020-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-15 fjernes Direktion: Adam Sas (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-02 tilføjes Direktion: Adam Sas (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-05 tilføjes Legale ejere: Marcin Kilian (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-05 fjernes Legale ejere: Armin Mikaeilian (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-02 tilføjes Legale ejere: Armin Mikaeilian (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-05 tilføjes Reelle ejere: Marcin Kilian (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-05 fjernes Reelle ejere: Armin Mikaeilian (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-24 fjernes Direktion: Armin Mikaeilian (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-06 tilføjes Direktion: Armin Mikaeilian (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-03 fjernes Direktion: Charlie Lund Thomsen Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-24 fjernes Legale ejere: Armin Mikaeilian (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-06 tilføjes Legale ejere: Armin Mikaeilian (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-06 fjernes Legale ejere: Charlie Lund Thomsen Petersen (offentliggjort 2020-09-06)
Den 2020-09-15 tilføjes Binavne: Telemarketingsheltene.dk ApS, Telemarketings Heltene Aps (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 tilføjes Vedtægter: 2020-09-15 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-06 tilføjes Reelle ejere: Armin Mikaeilian (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-06 fjernes Reelle ejere: Charlie Lund Thomsen Petersen (offentliggjort 2020-09-06)
Den 2020-08-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 8, 1253 København K (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Stationsvej 7, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-06 fjernes Hovedbranche: Køreskoler (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jn@startigen.dk (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 fjernes Kontaktoplysninger: Handeloginvest2014@gmail.com (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Legale ejere: Charlie Lund Thomsen Petersen (offentliggjort 2020-09-06)
Den 2020-08-07 fjernes Legale ejere: Muhammad Umer (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Navne: regnskabsheltene.dk ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 fjernes Navne: HANDEL OG INVEST 2014 ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Reelle ejere: Charlie Lund Thomsen Petersen (offentliggjort 2020-09-06)
Den 2020-08-07 fjernes Reelle ejere: Muhammad Umer (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Vedtægter: 2020-08-07 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-07 fjernes Bibranche: Engroshandel med tobaksvarer (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-07-23 tilføjes Direktion: Charlie Lund Thomsen Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-23 fjernes Direktion: Muhammad Umer (direktør) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Stationsvej 7, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 14, 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Handeloginvest2014@gmail.com (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2019-07-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 14, 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 14, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-07-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-11 tilføjes Direktion: Muhammad Umer (direktør) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2018-04-11 fjernes Direktion: Mohammad Zohaib Ghazanfar (direktør) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Legale ejere: Muhammad Umer (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2018-04-11 fjernes Legale ejere: Mohammad Zohaib Ghazanfar (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Reelle ejere: Muhammad Umer (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2018-04-11 fjernes Reelle ejere: Mohammad Zohaib Ghazanfar (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Vedtægter: 2018-04-11 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2018-04-10 fjernes Binavne: VESTEGNENS TAXAUDDANNELSESCENTER ApS (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Mohammad Zohaib Ghazanfar (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Zohaib Ghazanfar (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-02 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2016-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-02 tilføjes Direktion: Mohammad Zohaib Ghazanfar (direktør) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2016-09-02 tilføjes Vedtægter: 2016-09-02 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-08-10 fjernes Direktion: Mohammad Zohaib Ghazanfar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 14, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2015-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 104, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2014-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 104, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2014-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-10-29 tilføjes Bibranche: Engroshandel med tobaksvarer (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2014-10-29 tilføjes Direktion: Mohammad Zohaib Ghazanfar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-29 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-10 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af køreskole og handel med cigaretpapir samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2014-10-29 tilføjes Hovedbranche: Køreskoler (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2014-10-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2014-10-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2014-10-29 tilføjes Navne: HANDEL OG INVEST 2014 ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-10-28 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 5193 (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-10-10 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 5193 (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2014-10-29 tilføjes Vedtægter: 2014-10-29 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2014-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-10-10 tilføjes Binavne: VESTEGNENS TAXAUDDANNELSESCENTER ApS (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2014-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2014-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)