Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-20 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Legale ejere: MOSKUS ApS, K. HJELM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Navne: HF LEIPZIG INVEST A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Stiftere: Selskabet af 1. juni 2005 A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-31 fjernes Bestyrelse: Rudi Zeidler (formand) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-31 fjernes Direktion: Bjarne Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-27 tilføjes Bestyrelse: Rudi Zeidler (formand) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-02-27 fjernes Bestyrelse: Thomas Sonne-Schmidt (formand) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-27 tilføjes Direktion: Bjarne Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-02-27 fjernes Direktion: Morten Elmquist Erichsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 2.120.000,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-18 tilføjes Vedtægter: 2018-01-18 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-02-15 tilføjes Bestyrelse: Morten Elmquist Erichsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-02-15 fjernes Bestyrelse: Robin Heino Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-15 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2017-02-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-11-16 tilføjes Direktion: Morten Elmquist Erichsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-11-16 fjernes Direktion: Robin Heino Eriksen (direktion) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-05-25 tilføjes Bestyrelse: Jesper Axel Gotfredsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-05-25 fjernes Bestyrelse: Torben Steen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-01-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-12-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 10.600.000,00 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2015-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2015-11-26 tilføjes Vedtægter: 2015-11-26 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2015-05-01 tilføjes Legale ejere: K. HJELM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-02-23 tilføjes Legale ejere: MOSKUS ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-02-22 fjernes Legale ejere: Selskabet af 1. juni 2005 A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2015-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 2. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2014-10-21 tilføjes Bestyrelse: Torben Steen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2014-10-20 tilføjes Bestyrelse: Torben Steen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2014-10-20 fjernes Bestyrelse: Torben Steen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2014-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2014-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 2. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2014-10-20 tilføjes Direktion: Robin Heino Eriksen (direktion) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2014-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme i Tyskland direkte eller indirekte. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-20 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 1. juni 2005 A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-10-20 tilføjes Navne: HF LEIPZIG INVEST A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2014-10-20 tilføjes Stiftere: Selskabet af 1. juni 2005 A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2014-10-20 tilføjes Vedtægter: 2014-10-20 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-07)