Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-23 tilføjes Revisor: COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2021-07-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet af 13. juli 2021 ApS. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Nicholai Wiig-Hansen, Bo Raahauge Rasmussen (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Nicholai Wiig-Hansen, Bo Raahauge Rasmussen (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-10 tilføjes Legale ejere: NISAWII ApS, TRIBECA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2018-08-09 fjernes Legale ejere: NISAWII ApS, TRIBECA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Reelle ejere: Nicholai Wiig-Hansen, Bo Raahauge Rasmussen (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2018-08-09 fjernes Reelle ejere: Nicholai Wiig-Hansen (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-02 tilføjes Reelle ejere: Nicholai Wiig-Hansen (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-05-02 fjernes Reelle ejere: Sara Wiig-Samson (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-01 fjernes Reelle ejere: Nicholai Wiig-Hansen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2016-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørehøj Alle 4, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-10-21 tilføjes Direktion: Bo Raahauge Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Legale ejere: NISAWII ApS, TRIBECA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2014-10-21 tilføjes Navne: RAAWII ApS (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-10-21 tilføjes Reelle ejere: Nicholai Wiig-Hansen, Sara Wiig-Samson (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2014-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Revisor: COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Stiftere: TRIBECA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Vedtægter: 2014-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)