Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2014-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: ALMANAK ApS. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: HS 44 ApS. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: MEYERS LYNGBY ApS. (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2015-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ALMANAK ApS. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: HS 44 ApS. (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2015-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: HS 44 ApS. (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2015-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: 44 HARBOUR STREET ApS. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S af 21. november 2018. (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Falsled Kro A/S. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: HS 44 ApS. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2019-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 53, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Legale ejere: Løgismose Meyers Holding ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Navne: LØGISMOSE MEYERS RESTAURANTER ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Stiftere: CLAUS MEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-11-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-29 fjernes Bestyrelse: Per Harkjær (formand) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Henning Bröchner (direktør) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Per Harkjær (formand) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Steen Aalund Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Henning Bröchner (direktør) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Thomas William Scobie Røkke (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Bestyrelse: Tørk Eskild Furhauge (formand) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-08-31 fjernes Bestyrelse: Steen Halbye (formand) (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 53, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2016-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 55, 2., 1253 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-22 tilføjes Legale ejere: Løgismose Meyers Holding ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2016-03-21 fjernes Legale ejere: LØGISMOSE MEYERS A/S (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-21 tilføjes Direktion: Thomas William Scobie Røkke (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-03-21 fjernes Direktion: Jacob Kocemba (direktion) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 53.000,00 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2016-03-21 tilføjes Vedtægter: 2016-03-21 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2016-02-05 tilføjes Bestyrelse: Thomas William Scobie Røkke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-02-05 fjernes Bestyrelse: Henrik Vildenfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: LØGISMOSE MEYERS A/S (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-14 fjernes Legale ejere: MEYERS A/S (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: LØGISMOSE MEYERS RESTAURANTER ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2015-12-14 fjernes Navne: MEYERS RESTAURANTER ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2015-07-10 tilføjes Vedtægter: 2015-07-10 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 55, 2., 1253 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 53, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-01-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Vildenfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2015-01-15 fjernes Bestyrelse: Claus Meyer Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Direktion: Jacob Kocemba (direktion) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2015-01-15 fjernes Direktion: Steen Halbye (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje selskaber med virksomhed inden for restauration og catering. (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2015-01-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med enten bestyrelsesformanden eller to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2015-01-15 tilføjes Vedtægter: 2015-01-15 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2014-11-07 tilføjes Legale ejere: MEYERS A/S (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2014-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 53, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2014-10-14 tilføjes Bestyrelse: Claus Meyer Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Direktion: Steen Halbye (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Navne: MEYERS RESTAURANTER ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2014-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Stiftere: CLAUS MEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2014-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-05)