Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Vedtægter | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Hjemmeside | Hvidhvask | ||||
Kapital | Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-27 tilføjes Bestyrelse: Anders Rose Topp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-27 fjernes Bestyrelse: Michael Wiwe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-23 tilføjes Vedtægter: 2024-08-23 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-06-17 tilføjes Direktion: Jakob Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-17 fjernes Direktion: Nicolas Delbing (direktør) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-03 tilføjes Direktion: Nicolas Delbing (direktør) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-03 fjernes Direktion: Martine Cudrio Prince (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-23 tilføjes Direktion: Martine Cudrio Prince (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-23 fjernes Direktion: Tine Cederholm Bemberg (direktør) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Wiwe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-12-01 fjernes Bestyrelse: Tine Cederholm Bemberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerichsgade 14, 2., 1611 København V (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 1., 1123 København K (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Tang Kristensen (formand) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-11 fjernes Bestyrelse: Jan Dybdahl Østergaard (formand) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 tilføjes Bestyrelse: Tine Cederholm Bemberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2020-12-14 fjernes Bestyrelse: Kenneth Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Direktion: Tine Cederholm Bemberg (direktør) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2020-12-14 fjernes Direktion: Kenneth Olsson (direktør) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-06-18 tilføjes Bestyrelse: Andre Scharf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-18 fjernes Bestyrelse: Martin Vang Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-01-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 1., 1123 København K (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2019-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 27, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 fjernes Hjemmeside: www.norden.dk (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-25 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-11-25 tilføjes Direktion: Kenneth Olsson (direktør) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-11-25 fjernes Direktion: Martin Vang Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 27, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 32, 1., 1127 København K (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-24 tilføjes Hjemmeside: www.norden.dk (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-07-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Vang Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Martin Vang Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-07-01 fjernes Direktion: Peter Morten Andreassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Bestyrelse: Jan Dybdahl Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Vang Hansen (formand) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-01-29 fjernes Bestyrelse: Michael Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-27 tilføjes Bestyrelse: Lars Gjørret (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-07-27 fjernes Bestyrelse: Allan Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 32, 1., 1127 København K (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 20, 1255 København K (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-04-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Dybdahl Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2017-01-18 fjernes Bestyrelse: Uffe Berg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 275.000.000,00 (offentliggjort 2016-02-14)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-14)
Den 2015-10-13 tilføjes Vedtægter: 2015-10-13 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2015-10-12 tilføjes Bestyrelse: Uffe Berg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2015-10-12 fjernes Bestyrelse: Henrik Nøhr Engelbrekt Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 20, 1255 København K (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2015-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje, drive, udvikle og udleje følgende ejendomme: Matr.nr. 327e Odense Bygrunde, M, Matr.nr. 4AX Narum By, Nærum, Matr.nr. 252A Roskilde Bygrunde, Matr.nr. 95A Næstved Bygrunde, Matr.nr. 267 Udenbys Klædebo Kvarter, København, Matr.nr. 23Ø Gladsaxe, Matr.nr. 22A Nykøbing F. Bygrunde, Matr.nr. 470 Herning Bygrunde, Matr.nr. 395A Holstebro Bygrunde, Matr.nr. 678B Nakskov Bygrunde, Matr.nr. 1A Esbjerg, Esbjerg Jorder. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-29 tilføjes Vedtægter: 2015-01-29 (offentliggjort 2016-02-14)
Den 2014-11-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nøhr Engelbrekt Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-19 fjernes Bestyrelse: Peter Haahr Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-19 tilføjes Direktion: Peter Morten Andreassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-19 fjernes Direktion: Morten Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000.000,00 (offentliggjort 2016-02-14)
Den 2014-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-19 tilføjes Legale ejere: IP EJENDOMME 2013 P/S, Arbejdsmarkedets Tillægspension (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2014-11-19 tilføjes Navne: ATP-IP P/S (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2014-11-18 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 15.10.2014 P/S (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2014-11-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2014-11-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-10-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Haahr Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-15 tilføjes Direktion: Morten Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-15 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-10-15 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 15.10.2014 P/S (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2014-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-10-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-10-15 tilføjes Stiftere: Commercial Real Estate Denmark P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2014-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)