Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2021-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-16 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Hjemmeside: www.plejegruppen.dk (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Hovedbranche: Hjemmehjælp (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@plejegruppen.dk (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Legale ejere: MZ Holding ApS, Mohsen Al Ziheiri (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Navne: Plejegruppen Danmark A/S (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Reelle ejere: Mohsen Al Ziheiri (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Stiftere: Mohsen Al Ziheiri, Atif Ilyas (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-10-05 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2020-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-07 fjernes Bestyrelse: Reda Mohamad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-07 fjernes Direktion: Ali Saif (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2019-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 tilføjes Bestyrelse: Ali Saif (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-06 fjernes Bestyrelse: Ali Al Ziheiri (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-22 tilføjes Direktion: Ali Saif (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-12-22 fjernes Direktion: Mohsen Al Ziheiri (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-11 fjernes Bestyrelse: Mohsen Al Ziheiri (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Bestyrelse: Mohsen Al Ziheiri (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2016-12-23 tilføjes Direktion: Mohsen Al Ziheiri (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2016-12-23 fjernes Direktion: Fatima Mohamad (direktør) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-23 tilføjes Legale ejere: MZ Holding ApS, Mohsen Al Ziheiri (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2016-12-23 fjernes Legale ejere: Fatima Mohamad (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-23 tilføjes Reelle ejere: Mohsen Al Ziheiri (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-06 tilføjes Navne: Plejegruppen Danmark A/S (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2016-05-05 fjernes Navne: Plejegruppen Sjælland A/S (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-05-06 tilføjes Vedtægter: 2016-05-06 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-08 fjernes Bestyrelse: Saeedeh Hamid (formand) (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med hjemmehjælp, vikar og handicapordning og dermed forbundne aktiviteter efter direktionens anvisning. (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2016-03-18 tilføjes Hjemmeside: www.plejegruppen.dk (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2016-03-17 fjernes Hjemmeside: www.retailfoodtrading.com (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@plejegruppen.dk (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2016-03-17 fjernes Kontaktoplysninger: contact@retailfoodtrading.com (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-08 tilføjes Bestyrelse: Saeedeh Hamid (formand) (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-03-08 fjernes Bestyrelse: Atif Ilyas (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-08 tilføjes Direktion: Fatima Mohamad (direktør) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-03-08 fjernes Direktion: Mohsen Al Ziheiri (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-08 tilføjes Hovedbranche: Hjemmehjælp (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2016-03-07 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2016-03-08 tilføjes Legale ejere: Fatima Mohamad (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-03-08 tilføjes Navne: Plejegruppen Sjælland A/S (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-03-07 fjernes Navne: GRAND PROPERTY INVEST A/S (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2016-03-08 tilføjes Vedtægter: 2016-03-08 (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2015-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed forbundne aktiviteter efter direktionens anvisning. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-07 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2015-12-06 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-12-07 tilføjes Navne: GRAND PROPERTY INVEST A/S (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2015-12-06 fjernes Navne: RETAILFOODTRADING A/S (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-12-07 tilføjes Vedtægter: 2015-12-07 (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2015-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bibliotekvej 51, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bibliotekvej 51, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-04-08 tilføjes Hjemmeside: www.retailfoodtrading.com (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@retailfoodtrading.com (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2014-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-10-16 tilføjes Bestyrelse: Atif Ilyas (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-16 tilføjes Direktion: Mohsen Al Ziheiri (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og trading virksomheder indenfor import og eksport samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-16 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-10-16 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-10-16 tilføjes Navne: RETAILFOODTRADING A/S (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-10-16 tilføjes Stiftere: Mohsen Al Ziheiri, Atif Ilyas (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 1 direktør. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2014-10-16 tilføjes Vedtægter: 2014-10-16 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-12)