Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2024-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensvej 19, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Direktion: Janne Villadsen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-02 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-10-17 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Kontaktoplysninger: janne@jannevilladsen.com (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Legale ejere: Janne Villadsen Jensen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Navne: ALL WORDS ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Reelle ejere: Janne Villadsen Jensen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Stiftere: Mads Kinch Jonassen, Janne Villadsen Jensen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensvej 19, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråstensgade 6, 1. tv., 1677 København V (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråstensgade 6, 1. tv., 1677 København V (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 83, 4. tv., 1620 København V (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2021-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2021-06-25 tilføjes Navne: ALL WORDS ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2021-06-24 fjernes Navne: ALL WORDS IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-25 tilføjes Vedtægter: 2021-06-25 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2021-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2021-06-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-10-17 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2018-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2018-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-16 tilføjes Direktion: Janne Villadsen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2018-10-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Direktion: Janne Villadsen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 83, 4. tv., 1620 København V (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2017-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Hvitfeldts Stræde 4, 1. tv., 1173 København K (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: janne@jannevilladsen.com (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2017-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@force-of-nature.dk (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Janne Villadsen Jensen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2017-05-01 fjernes Legale ejere: Mads Kinch Jonassen (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: ALL WORDS IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Janne Villadsen Jensen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-05-01 fjernes Direktion: Mads Kinch Jonassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-30 fjernes Legale ejere: Janne Villadsen Jensen (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-30 fjernes Navne: FORCE OF NATURE IVS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-04-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Hvitfeldts Stræde 4, 1. tv., 1173 København K (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2015-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 6, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-10-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@force-of-nature.dk (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 6, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 34, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2014-09-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2014-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 34, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2014-09-02 tilføjes Direktion: Mads Kinch Jonassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kommunikation og PR samt udvikling og produktion af reklamekampagner og koncepter. (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-02 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2014-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Legale ejere: Janne Villadsen Jensen, Mads Kinch Jonassen (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-09-02 tilføjes Navne: FORCE OF NATURE IVS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2014-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Stiftere: Mads Kinch Jonassen, Janne Villadsen Jensen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2014-09-02 tilføjes Vedtægter: 2014-09-02 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2014-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2014-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)