Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: SIMPSON STRONG-TIE A/S (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: S&P Clever Reinforcement Company AG, SIMPSON STRONG-TIE A/S (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedegårdsvej 11, 8300 Odder (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Direktion: Kasper Bregendahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-08 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Hovedbranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Navne: S&P REINFORCEMENT NORDIC ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Stiftere: Jesper Fabricius (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2021-05-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-01 tilføjes Direktion: Kasper Bregendahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2020-01-31 fjernes Direktion: Michael Burgdorff Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-26 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2016-02-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2014-10-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-17)
Den 2014-10-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-17)
Den 2014-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedegårdsvej 11, 8300 Odder (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Direktion: Michael Burgdorff Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte gennem besiddelse af ejerandele i andre selskaber, at drive virksomhed med produktion, distribution og salg af artikler til bygningsformål, udøve dermed forbundet rådgivende ingeniørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-08 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Legale ejere: S&P Clever Reinforcement Company AG (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Navne: S&P REINFORCEMENT NORDIC ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2014-10-08 tilføjes Stiftere: Jesper Fabricius (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Vedtægter: 2014-10-08 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2014-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-12)