Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderparken 12, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-06 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Navne: SL HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Stiftere: Søren Løth (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Direktion: Søren Løth (direktion) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2014-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderparken 12, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Direktion: Søren Løth (direktion) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2014-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-06 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Navne: SL HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Stiftere: Søren Løth (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Vedtægter: 2014-10-06 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2014-10-06 sletter virksomheden Ejerskaber: PEMO ApS. (offentliggjort 2015-08-13)