Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Formål | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbovej 1, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbovej 1, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbovej 1, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbovej 1, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbovej 1, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@tmpo.dk (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 fjernes Kontaktoplysninger: sv@connexio.dk (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-06-30 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 tilføjes Navne: TMPO Connexio ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-01 tilføjes Vedtægter: 2021-04-01 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-31 fjernes Navne: Connexio ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbovej 1, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-04-16 tilføjes Hjemmeside: www.connexio.dk (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: sv@connexio.dk (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbovej 1, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 3, 1. mf., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: Connexio ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-02-28 fjernes Navne: TMPO IT ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er IT Services (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2018-03-31 fjernes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 3, 1. mf., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 1, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-20 tilføjes Navne: TMPO IT ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-03-19 fjernes Navne: SALESCARE ApS (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 fjernes Bestyrelse: Anders Houlind Ulsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Svend Bjarke Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Direktion: Johnny Søgaard Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 1, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2015-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-01 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2014-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-26)
Den 2014-10-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-26)
Den 2014-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2014-10-16 tilføjes Bestyrelse: Anders Houlind Ulsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-16 tilføjes Direktion: Johnny Søgaard Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er INBOUND Telemarketing (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2014-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Legale ejere: Kyhnsminde ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2014-10-16 tilføjes Navne: SALESCARE ApS (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2014-10-16 tilføjes Reelle ejere: Carsten Bank-Mikkelsen, Svend Bjarke Andersen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-10-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Stiftere: Kyhnsminde ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Vedtægter: 2014-10-16 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-16)
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)