Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Revisor: Augusta A/S (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2014-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GOBOAT ApS. (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2014-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: RAND BOATS ApS. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2015-02-05 sletter virksomheden Ejerskaber: GOBOAT STOCKHOLM ApS. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2016-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: RAND Shipyard ApS. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2019-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RAND BOATS ApS. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2021-07-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fora Projects ApS. (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 38, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 32, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Hjemmeside: futureswells.org (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-03 tilføjes Binavne: Carl Kai Rand Holding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-03 tilføjes Navne: Future Swells ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Navne: CARL KAI RAND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-03 tilføjes Vedtægter: 2021-09-03 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-28 tilføjes Revisor: Augusta A/S (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 32, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 32, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-06-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-03 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2017-02-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2017-02-03 tilføjes Legale ejere: Carl Kai Rand (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2017-02-02 fjernes Legale ejere: Carl Kai Rand (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Reelle ejere: Carl Kai Rand (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-02-02 fjernes Reelle ejere: Carl Kai Rand (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2016-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 32, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2016-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Julius Bloms Gade 1, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2014-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Bloms Gade 1, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2014-10-16 tilføjes Direktion: Carl Kai Rand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, at foretage investeringer, og at drive design-, arkitektur-, livsstils- og bådproduktionsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Legale ejere: Carl Kai Rand (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2014-10-16 tilføjes Navne: CARL KAI RAND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2014-10-16 tilføjes Reelle ejere: Carl Kai Rand (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2014-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Stiftere: Carl Kai Rand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Vedtægter: 2014-10-16 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-16)
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)