Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2014-10-16 sletter virksomheden Ejerskaber: MIDTJYSK ENTREPRISE ApS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2015-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Anpartsselskabet af 02.06.2015. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-02-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEKNIK TRADING ApS. (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-07-15 sletter virksomheden Ejerskaber: 2H GROUP IVS. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2016-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Driftselskab af 2016 ApS. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2018-04-02 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS af 02.09.2015. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PDE INVEST ApS. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2020-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fynsk Sandblæsning ApS. (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS af 02.09.2015. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2022-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gettrupvej 36, 9550 Mariager (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Yduns Vej 9, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Yduns Vej 9, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2020-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Yduns Vej 9, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Yduns Vej 9, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2019-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Høders Vej 60, 9500 Hobro (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høders Vej 60, 9500 Hobro (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Høders Vej 60, 9500 Hobro (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høders Vej 60, 9500 Hobro (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 12, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 12, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Høders Vej 60, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-01-29 tilføjes Direktion: Carina Skovgaard Barslund (direktør) (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-01-29 fjernes Direktion: Per Skovgaard Barslund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høders Vej 60, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2015-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 19, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 19, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-10-16 tilføjes Direktion: Per Skovgaard Barslund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Legale ejere: Carina Skovgaard Barslund (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2014-10-16 tilføjes Navne: BARSLUND INVEST ApS (offentliggjort 2014-10-16)
Den 2014-10-16 tilføjes Reelle ejere: Carina Skovgaard Barslund (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2014-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Stiftere: Carina Skovgaard Barslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Vedtægter: 2014-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-16)
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)