Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Vestmark Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-10-01 fjernes Bestyrelse: Henning Vinge Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: VESTMARK MINK ApS (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: Henning Vinge Madsen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Claus Vestmark Jensen, Helge Vestmark Jensen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Henning Vinge Madsen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huskærvej 30, 9440 Aabybro (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørredigevej 64, 9440 Aabybro (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørredigevej 64, 9440 Aabybro (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-15 tilføjes Bestyrelse: Henning Vinge Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2014-10-15 tilføjes Direktion: Kristian Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved pelsning af mink samt dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Hovedbranche: Avl af pelsdyr mv. (offentliggjort 2014-10-23)
Den 2014-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.400,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Legale ejere: Henning Vinge Madsen, ØRBÆK MINK ApS, Kristian Frederiksen, Poul Jensen, Bent Thorbjørn Søndergaard, Frank Dybdahl Andersen, Kaj Beilegaard Christensen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2014-10-15 tilføjes Navne: ØSTERKÆR ApS (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2014-10-15 tilføjes Reelle ejere: Henning Vinge Madsen, Kristian Frederiksen, Kim Ørbæk Pedersen, Poul Jensen, Bent Thorbjørn Søndergaard, Frank Dybdahl Andersen, Kaj Beilegaard Christensen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2014-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Stiftere: ØRBÆK MINK ApS, Poul Jensen, Kristian Frederiksen, Kaj Beilegaard Christensen, Henning Vinge Madsen, Frank Dybdahl Andersen, Bent Thorbjørn Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Vedtægter: 2014-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2014-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)