Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Esben Khan | 17.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Flemming Hansen | 15.10.2014 | 17.05.2018 | direktør |
Michael Andreas Høyer | 15.10.2014 | 01.08.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Henrik Nygaard Mikkelsen | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mads Christian Michelsen | 23.05.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Langebjerg Lassen | 17.05.2018 | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Esben Khan | 17.05.2018 | 23.05.2018 | formand |