Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2014-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CARVE FINANS ApS. (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CARVE SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2024-07-31 fjernes Bestyrelse: Birgitte Kofod Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 11, 2., 1150 København K (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 11, 2., 1358 København K (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 390.574,00 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-20 tilføjes Vedtægter: 2022-04-20 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-20 fjernes Legale ejere: Peter Jacobssen, Mads Buch Andersen, Jesper Sten Madsen (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 tilføjes Reelle ejere: Mikael Würtz Hegaard (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 351.329,00 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2020-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2020-02-01 tilføjes Legale ejere: Mads Buch Andersen, Jesper Sten Madsen, CARVE FINANS ApS, LINK CONSULTING ApS, HEGAARD CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2020-02-01 fjernes Legale ejere: CARVE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-02-01 tilføjes Vedtægter: 2020-02-01 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: HEGAARD CONSULTING ApS, CARVE FINANS ApS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Lars Bo Lindberg (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-09-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 283.870,00 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-12-06 tilføjes Legale ejere: Lars Bo Lindberg, HEGAARD CONSULTING ApS, CARVE FINANS ApS, CARVE KOMPLEMENTAR ApS, Peter Jacobssen, Anders Tjalve (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2017-12-05 fjernes Legale ejere: HEGAARD CONSULTING ApS (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-12-06 tilføjes Vedtægter: 2017-12-06 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 fjernes Legale ejere: Mikael Rasmussen (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 fjernes Legale ejere: Peter Wang Maarbjerg (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2014-11-03 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Kofod Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2014-11-03 fjernes Bestyrelse: Mikael Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 11, 2., 1358 København K (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2014-10-02 tilføjes Bestyrelse: Mikael Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-02 tilføjes Direktion: Mikael Würtz Hegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2014-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2014-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2014-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 tilføjes Legale ejere: Peter Wang Maarbjerg, Mikael Rasmussen, HEGAARD CONSULTING ApS, Peter Rüsch Hansen, HENNING VON HAUEN ApS, Brainmapping ApS (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2014-10-02 tilføjes Navne: CARVE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2014-10-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-10-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-10-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-10-02 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 tilføjes Stiftere: Peter Wang Maarbjerg, Peter Rüsch Hansen, Peter Jacobssen, Per Troelsgaard Sloth, Mikael Rasmussen, Marthin Rosenkrantz Nielsen, Mads Storgaard Galatius, IB KAMMERSGAARD CONSULT ApS, HENNING VON HAUEN ApS, HEGAARD CONSULTING ApS, Brainmapping ApS, Birgitte Kofod Olsen, Anders Tjalve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 tilføjes Vedtægter: 2014-10-02 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2014-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2014-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)