Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-22 tilføjes Navne: ØKOTRADING ApS (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-21 fjernes Navne: ØKOTRADING IVS (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-22 tilføjes Vedtægter: 2021-09-22 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilhelmshøjvej 17, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundensmindevej 3, 3700 Rønne (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Steen Hansen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Jørgen Johansen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Hansen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Jørgen Johansen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2014-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2014-10-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2014-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundensmindevej 3, 3700 Rønne (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2014-10-09 tilføjes Direktion: Steen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Legale ejere: Jørgen Johansen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2014-10-09 tilføjes Navne: ØKOTRADING IVS (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Johansen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2014-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Stiftere: Jørgen Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Vedtægter: 2014-10-09 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)