Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Scott Campbell Macaw | 19.02.2018 | 06.04.2021 | direktør |
Adriana del Rocio Huertas Bonilla | 19.02.2018 | 10.09.2018 | direktør |
Casper Slumstrup | 08.10.2014 | 19.02.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Adriana del Rocio Huertas Bonilla | 30.03.2017 | 19.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nørgaard Bjørn | 21.10.2016 | 30.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Casper Slumstrup | 08.10.2014 | 19.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Scott Campbell Macaw | 08.10.2014 | 19.02.2018 | formand |
Róbert Aron Róbertsson | 08.10.2014 | 21.10.2016 | bestyrelsesmedlem |