Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Dekret | Tegningsregel | ||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Revisor | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 1, 2200 København N (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Bibranche: El-installation (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Binavne: OH-Multiservice ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Legale ejere: Ole Hannecke, Peter Elkær Frederiksen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Navne: Certus Electric ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Reelle ejere: Ole Hannecke, Peter Elkær Frederiksen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Stiftere: Ole Hannecke (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-23 fjernes Direktion: Peter Elkær Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 Statstidende Dekret
Den 2022-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 1, 2200 København N (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-28 tilføjes Direktion: Peter Elkær Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-01-28 fjernes Direktion: Hans Byrdal (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-05-17 tilføjes Binavne: OH-Multiservice ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-05-16 fjernes Binavne: OH-Multiservice IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-05-12 tilføjes Navne: Certus Electric ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-05-11 fjernes Navne: Certus Electric IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2017-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Byskellet 8, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-20 tilføjes Bibranche: El-installation (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-08-20 tilføjes Binavne: OH-Multiservice IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som autoriseret el-installatør samt anden bygningsfærdiggørelse og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-08-18 tilføjes Direktion: Hans Byrdal (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2017-08-18 fjernes Direktion: Ole Hannecke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-18 tilføjes Legale ejere: Peter Elkær Frederiksen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-08-18 tilføjes Navne: Certus Electric IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-08-17 fjernes Navne: OH-MULTISERVICE IVS (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2017-08-18 tilføjes Reelle ejere: Peter Elkær Frederiksen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-08-18 tilføjes Vedtægter: 2017-08-18 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål består hovedsagelig af at drive anden bygningsfærdiggørelse. (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2016-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-17 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-17 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2014-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2014-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byskellet 8, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Ole Hannecke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve arbejde indenfor de fleste brancher hvor der ikke kræves autorisation, og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: Ole Hannecke (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Navne: OH-MULTISERVICE IVS (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2014-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Hannecke (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2014-10-01 tilføjes Stiftere: Ole Hannecke (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2014-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-30)