Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kulsviertoften 44, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensegade 10, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2016-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: MouldProtec ApS. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-02-04 sletter virksomheden Ejerskaber: MouldProtec Holding ApS. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selje Holding ApS. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensegade 10, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2014-10-10 tilføjes Direktion: Bjarne Skaaning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Legale ejere: Bjarne Skaaning (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2014-10-10 tilføjes Navne: B. SKAANING HOLDING II ApS (offentliggjort 2014-10-27)
Den 2014-10-10 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Skaaning (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2014-10-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Vedtægter: 2014-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-27)
Den 2014-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)