Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-10-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-13 fjernes Direktion: Michael Wei (direktør) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-08-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Majsmarken 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-07-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-01 fjernes Direktion: Miguel Bruno Nobrega Gouveia (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Majsmarken 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2015-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-10-14 tilføjes Direktion: Miguel Bruno Nobrega Gouveia (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-14 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre aktiviteter inden for fremstilling, forskning, udvikling, import og eksport brændselscellestakkene, power modul, kraftværker og brint generatorer, brintlagring og genpåfyldning stationer, samt andre aktiviteter, der i udtalelsen af direktionen, er relateret hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Legale ejere: Michael Wei (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2014-10-14 tilføjes Navne: M-FIELD ENERGY ApS (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2014-10-13 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 5184 (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 5184 (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2014-10-14 tilføjes Reelle ejere: Michael Wei (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen alene og eller i fællesskab (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2014-10-14 tilføjes Vedtægter: 2014-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Bibranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2014-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-13)