Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Møller-Johansson | 09.10.2014 | 26.03.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Haugaard | 10.11.2016 | 26.03.2018 | formand |
Peter Fjelsted | 06.04.2016 | 26.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Otto Hylleholt Bai | 06.04.2016 | 26.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Martin Haugaard | 06.04.2016 | 09.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bent Jørgen Tangemann | 09.10.2014 | 26.03.2018 | bestyrelse |
Kim Michael Hansen | 09.10.2014 | 10.11.2016 | formand |
Morten Thoregaard | 09.10.2014 | 06.04.2016 | bestyrelse |