Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 59, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-09 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: mail@vibes-vvs.dk (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Legale ejere: VIBE'S HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Navne: OPTIREG ApS (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Reelle ejere: Lars Vibe Hansen (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Stiftere: VIBE'S HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Lars Vibe Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 59, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 59, 3230 Græsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 59, 3230 Græsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2014-10-09 tilføjes Direktion: Lars Vibe Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2014-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde løsninger indenfor optimering og regulering af vandbårne systemer, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-09 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@vibes-vvs.dk (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Legale ejere: VIBE'S HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Navne: OPTIREG ApS (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Reelle ejere: Lars Vibe Hansen (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Stiftere: VIBE'S HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2014-10-09 tilføjes Vedtægter: 2014-10-09 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)