Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Thistedgade 8, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-09 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Navne: ARTISANS ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Stiftere: STAALBO HOLDING ApS, OLIVIA VIKTORIA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-06-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-20 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-07-22 fjernes Legale ejere: STAALBO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-17)
Den 2019-05-22 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-11-13 fjernes Legale ejere: OLIVIA VIKTORIA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2017-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-21)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Martin Staalbo (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedgade 8, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Have 24, 1. tv., 2630 Taastrup (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Have 24, 1. tv., 2630 Taastrup (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-10-09 tilføjes Direktion: Martin Staalbo (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er mandskabsudlejning og vikarservice og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-09 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Legale ejere: OLIVIA VIKTORIA HOLDING ApS, STAALBO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Navne: ARTISANS ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Stiftere: STAALBO HOLDING ApS, OLIVIA VIKTORIA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-10-09 tilføjes Vedtægter: 2014-10-09 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)