Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2014-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET BORGEN SØNDERBORG ApS. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P/S BORGEN SHOPPING. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-10-22 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-10-06 tilføjes Legale ejere: LINAK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-10-06 tilføjes Reelle ejere: Ditte Mee Ran Jensen, Marie Joo Kim Jensen, Bent Jensen (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevænget 8, 6430 Nordborg (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2014-10-06 tilføjes Direktion: Bent Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i P/S BORGEN SØNDERBORG og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Navne: LINAK BORGEN ApS (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2014-10-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-10-06 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Vedtægter: 2014-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2014-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)