Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Hansen | 09.07.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Irene García Nilton | 09.07.2018 | 30.06.2021 | direktør |
Jonathan García Nilton | 01.06.2015 | 09.07.2018 | direktør |
Irene García Nilton | 01.06.2015 | 08.07.2018 | adm. dir |
Jonathan García Nilton | 27.09.2014 | 31.05.2015 | adm. dir |
Irene García Nilton | 27.09.2014 | 31.05.2015 | direktør |