Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Legale ejere | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Vedtægter | Tegningsregel | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 22, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-06 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-02 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Navne: Uldall Byg ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Reelle ejere: Maria Uldal (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Stiftere: M ULDALL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-07-27 fjernes Legale ejere: M ULDALL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-09 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-26 fjernes Direktion: Maria Uldal (direktør) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 Statstidende Dekret
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2019-11-24 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-25 tilføjes Navne: Uldall Byg ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2019-11-24 fjernes Navne: BYG100.dk ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-25 tilføjes Vedtægter: 2019-11-25 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2019-06-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-02 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2019-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2018-12-04 tilføjes Direktion: Maria Uldal (direktør) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Maria Uldal (direktion) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-12-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 22, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2017-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Alle 148, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-02-19 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 tilføjes Navne: BYG100.dk ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-02-19 fjernes Navne: ULDALL BYG ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 tilføjes Vedtægter: 2017-02-20 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Alle 148, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 240, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2014-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 240, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2014-10-06 tilføjes Direktion: Maria Uldal (direktion) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2014-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse af bygninger samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-06 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2014-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Legale ejere: M ULDALL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2014-10-06 tilføjes Navne: ULDALL BYG ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2014-10-06 tilføjes Reelle ejere: Maria Uldal (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Stiftere: M ULDALL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2014-10-06 tilføjes Vedtægter: 2014-10-06 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2014-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)