Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 78, 2300 København S (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-23 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Legale ejere: Patryk Piotr Piatek, Krzysztof Handke, Jagoda Monika Przybyla, Alexander Avanth Pedersen, Robert Mark Bredahl Jakobsen (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Navne: SUPERBERRY IVS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Stiftere: Patryk Piotr Piatek, Krzysztof Handke, Jagoda Monika Przybyla, BAGNEGAARD HOLDING IVS, Alexander Avanth Pedersen (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-02-02 fjernes Bestyrelse: Patryk Piotr Piatek (bestyrelse) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-02-02 fjernes Direktion: Alexander Avanth Pedersen (direktion) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Legale ejere: Robert Mark Bredahl Jakobsen (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-09-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 78, 2300 København S (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Bestyrelse: Patryk Piotr Piatek (bestyrelse) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Direktion: Alexander Avanth Pedersen (direktion) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af tørrede fødevarer (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-23 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Legale ejere: Patryk Piotr Piatek, Krzysztof Handke, Jagoda Monika Przybyla, Alexander Avanth Pedersen (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Navne: SUPERBERRY IVS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Stiftere: Patryk Piotr Piatek, Krzysztof Handke, Jagoda Monika Przybyla, BAGNEGAARD HOLDING IVS, Alexander Avanth Pedersen (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Vedtægter: 2014-09-23 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-15)