Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Erstedvej 25, 9520 Skørping (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-03 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Legale ejere: Søren Skibber Hansen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Navne: BEREGNERSERVICE SSH IVS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Reelle ejere: Søren Skibber Hansen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Stiftere: Søren Skibber Hansen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Søren Skibber Hansen (direktion) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erstedvej 25, 9520 Skørping (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2015-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Haverslevvej 113, 9520 Skørping (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haverslevvej 113, 9520 Skørping (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2014-10-03 tilføjes Direktion: Søren Skibber Hansen (direktion) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2014-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kalkulering og rådgivning til byggebranchen og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-03 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Legale ejere: Søren Skibber Hansen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Navne: BEREGNERSERVICE SSH IVS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Reelle ejere: Søren Skibber Hansen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Stiftere: Søren Skibber Hansen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør. (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2014-10-03 tilføjes Vedtægter: 2014-10-03 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)