Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Christoffer Hadberg Løbner | 30.09.2014 | 30.08.2017 | adm. dir |
Nick Ryberg Nissen | 30.09.2014 | 15.07.2016 | direktion |
Jonas Thimsen | 30.09.2014 | 23.10.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Christoffer Hadberg Løbner | 30.09.2014 | 30.08.2017 | formand |
Nick Ryberg Nissen | 30.09.2014 | 30.08.2017 | næstformand |
Jonas Thimsen | 30.09.2014 | 23.10.2014 | næstformand |