Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildemarksvej 94 k., 4700 Næstved (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-02-27 fjernes Direktion: Gitte Helle Nek (adm. dir) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-20 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Legale ejere: Gitte Helle Nek (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Navne: TANDEN MIN IVS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Reelle ejere: Gitte Helle Nek (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Stiftere: Gitte Helle Nek (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-02 tilføjes Reelle ejere: Gitte Helle Nek (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildemarksvej 94 k., 4700 Næstved (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2014-09-20 tilføjes Direktion: Gitte Helle Nek (adm. dir) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle kontakt til danske klienter, som ønsker tandlæge eller kosmetisk behandling i Tyrkiet. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-20 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Legale ejere: Gitte Helle Nek (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Navne: TANDEN MIN IVS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Stiftere: Gitte Helle Nek (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Vedtægter: 2014-09-20 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)