Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Revisor | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Carvaldo ApS. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2017-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Rådhusgården Skanderborg ApS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2022-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Spraglehøjvej 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Legale ejere: CNR INVEST ApS, TR INVEST HUMLEBÆK ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Navne: 2RB INVEST ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Reelle ejere: Thomas Ringberg, Christian Nissen Riisberg (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Stiftere: TR INVEST HUMLEBÆK ApS, CNR INVEST ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-03-25 Statstidende Dekret
Den 2022-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-11-15 fjernes Direktion: Michael Regnar Lysgaard (direktør) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spraglehøjvej 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 14, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-02 tilføjes Vedtægter: 2021-06-02 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-06-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 tilføjes Direktion: Michael Regnar Lysgaard (direktør) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2018-05-09 fjernes Direktion: Christian Nissen Riisberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-02-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 14, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Thomas Ringberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 fjernes Direktion: Thomas Ringberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, udvikle og sælge fast ejendom samt hermed forbunden aktivitet og investering i værdipapirer. (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: CNR INVEST ApS, TR INVEST HUMLEBÆK ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Navne: 2RB INVEST ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Ringberg, Christian Nissen Riisberg (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Stiftere: TR INVEST HUMLEBÆK ApS, CNR INVEST ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)