Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: DNB Software IVS. (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2016-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: YoungGroup IVS. (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2019-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavnsvej 103, 8381 Tilst (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Direktion: Daniel Nørrevang Bech (adm. dir) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-22 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Legale ejere: Daniel Nørrevang Bech (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Navne: DNB HOLDING IVS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Reelle ejere: Daniel Nørrevang Bech (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsvej 103, 8381 Tilst (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-10-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Direktion: Daniel Nørrevang Bech (adm. dir) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-10-09 fjernes Direktion: Henrik Holm Vinholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-10-09 tilføjes Navne: DNB HOLDING IVS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-10-08 fjernes Navne: FORREGISTRERET 913 IVS (offentliggjort 2014-10-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-10-09 tilføjes Vedtægter: 2014-10-09 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-10-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Direktion: Henrik Holm Vinholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-22 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Legale ejere: Daniel Nørrevang Bech (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Navne: FORREGISTRERET 913 IVS (offentliggjort 2014-10-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Reelle ejere: Daniel Nørrevang Bech (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-10)