Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2024-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2024-06-26 tilføjes Revisor: GRONEMANN'S REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-12 tilføjes Vedtægter: 2023-03-12 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-02-17 fjernes Direktion: Teit Boel Reuther (direktør) (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-01-27 tilføjes Direktion: Christina Boel Reuther (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-20 tilføjes Direktion: Teit Boel Reuther (direktør) (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: Troels Peter Rovsing Koch (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: JHTR INVEST ApS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: 1904 ApS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Hertz, Teit Boel Reuther (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Albinski Larsen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-10-01 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-09-14 tilføjes Direktion: Troels Peter Rovsing Koch (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-09-14 fjernes Direktion: Connie Albinski (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-08 tilføjes Direktion: Connie Albinski (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-08 fjernes Direktion: Henrik Albinski Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-16 tilføjes Legale ejere: Justyna Katarzyna Bernacka, Ole Bang Sehje (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-08-16 fjernes Legale ejere: Justyna Katarzyna Bernacka, Ole Bang Sehje (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 378, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 378, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restauration og Café, samt dermed beslægtet virksomhed, efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-30 tilføjes Vedtægter: 2014-11-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2014-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 378, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2014-09-25 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2014-09-25 tilføjes Direktion: Henrik Albinski Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2014-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@albinski.dk (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2014-09-25 tilføjes Legale ejere: Henrik Albinski Larsen, 1904 ApS (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2014-09-25 fjernes Legale ejere: Henrik Albinski Larsen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2014-09-25 tilføjes Navne: ROSENHUSET. ApS (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-09-25 tilføjes Reelle ejere: Henrik Albinski Larsen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2014-09-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2014-09-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2014-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2014-09-25 tilføjes Stiftere: 1904 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)