Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-30 tilføjes Legale ejere: Anne Louise Klindt Haaning, NORTECH ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-12-29 fjernes Legale ejere: Anne Louise Klindt Haaning (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-12-30 tilføjes Reelle ejere: Frank Normann Andreasen, Anne Louise Klindt Haaning (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-12-29 fjernes Reelle ejere: Anne Louise Klindt Haaning, Frank Normann Andreasen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 63, 6740 Bramming (offentliggjort 2016-04-24)
Den 2016-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Granly Alle 5, 1. th., 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2016-04-24)
Den 2014-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granly Alle 5, 1. th., 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2016-04-24)
Den 2014-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 63, 1., 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2014-10-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 63, 1., 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2014-10-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Direktion: Anne Louise Klindt Haaning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendoms- og formueadministration og anden hermed forbunden aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2014-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Legale ejere: Anne Louise Klindt Haaning, Frank Normann Andreasen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2014-09-30 tilføjes Navne: NORVEST EJENDOM ApS (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-09-30 tilføjes Reelle ejere: Anne Louise Klindt Haaning, Frank Normann Andreasen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2014-09-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Stiftere: Frank Normann Andreasen, Anne Louise Klindt Haaning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Vedtægter: 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)