Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-12 tilføjes Bestyrelse: Kristian Larsen (formand) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-11 fjernes Bestyrelse: Philip Kure Jensen (formand) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-12 tilføjes Direktion: Philip Kure Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-12 fjernes Direktion: Johnny Roald Bording Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-12 tilføjes Vedtægter: 2024-01-12 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Vedtægter: 2023-01-10 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-06 tilføjes Legale ejere: PKJ CONSULTING ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-06 fjernes Legale ejere: JJ VVS ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-05 fjernes Legale ejere: PKJ CONSULTING ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-06 tilføjes Reelle ejere: Philip Kure Jensen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-06 fjernes Reelle ejere: Johnny Roald Bording Jensen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-05 fjernes Reelle ejere: Philip Kure Jensen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-06 tilføjes Legale ejere: JJ VVS ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-11-06 tilføjes Reelle ejere: Johnny Roald Bording Jensen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Bestyrelse: Kristian Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2020-10-13 fjernes Bestyrelse: Erik Kunert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller bestyrelsesformanden (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-10-07 tilføjes Vedtægter: 2020-10-07 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: PKJ CONSULTING ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-28 fjernes Legale ejere: KUNERT ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-27 fjernes Legale ejere: PKJ CONSULTING ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-08-28 fjernes Reelle ejere: Erik Kunert (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-01-22 tilføjes Bestyrelse: Johnny Roald Bording Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-22 fjernes Bestyrelse: Henrik Håkansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-22 tilføjes Direktion: Johnny Roald Bording Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2020-01-22 fjernes Direktion: Henrik Håkansson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-17 tilføjes Legale ejere: PKJ CONSULTING ApS, KUNERT ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-09-17 fjernes Legale ejere: HENRIK HÅKANSSON ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-16 fjernes Legale ejere: KUNERT ApS, PKJ CONSULTING ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 tilføjes Reelle ejere: Erik Kunert, Philip Kure Jensen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-09-17 fjernes Reelle ejere: Henrik Håkansson (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-16 fjernes Reelle ejere: Philip Kure Jensen, Erik Kunert (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-26 tilføjes Legale ejere: KUNERT ApS, PKJ CONSULTING ApS, HENRIK HÅKANSSON ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2014-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvej 19, 2600 Glostrup (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-09-29 tilføjes Bestyrelse: Henrik Håkansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-29 tilføjes Direktion: Henrik Håkansson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive VVS-installatørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Navne: INSTALLATØREN VVS A/S (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-09-29 tilføjes Reelle ejere: Philip Kure Jensen, Erik Kunert, Henrik Håkansson (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2014-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-09-29 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Stiftere: Philip Kure Jensen, PKJ CONSULTING ApS, KUNERT ApS, Henrik Håkansson, HENRIK HÅKANSSON ApS, Erik Kunert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Stiftere: Philip Kure Jensen, Henrik Håkansson, Erik Kunert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2014-09-29 tilføjes Vedtægter: 2014-09-29 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2014-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)