Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2014-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II K/S. (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2016-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CI II US AIV Non-QFPF K/S. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CI II US AIV QFPF K/S. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-01-25 tilføjes Direktion: Mads Skovgaard-Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-25 fjernes Direktion: Christian Troels Skakkebæk (direktør) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Direktion: Bo Foged (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Stig Pastwa (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 tilføjes Direktion: Stig Pastwa (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-06-24 fjernes Direktion: Morten Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 fjernes Bestyrelse: Torben Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-07 tilføjes Legale ejere: Copenhagen Infrastructure Partners GP Interests Holding K/S (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-07 fjernes Legale ejere: LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger, Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2021-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-13 tilføjes Bestyrelse: Morten Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-05-13 fjernes Bestyrelse: Mogens Thorninger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-13 tilføjes Direktion: Morten Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-05-13 fjernes Direktion: Mogens Thorninger (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Bestyrelse: Torben Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-31 fjernes Bestyrelse: Bjarne Graven Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-02-19 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Graven Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Copenhagen Infrastructure II K/S. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 tilføjes Legale ejere: LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger, Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2015-02-18 fjernes Legale ejere: COPENHAGEN INFRASTRUCTURE PARTNERS II P/S (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2015-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2015-02-19 tilføjes Vedtægter: 2015-02-19 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2015-02-19 fjernes Direktion: Simon Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2014-09-29 tilføjes Direktion: Simon Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-29 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-29 tilføjes Legale ejere: COPENHAGEN INFRASTRUCTURE PARTNERS II P/S (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2014-09-29 tilføjes Navne: COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II GP ApS (offentliggjort 2014-09-29)
Den 2014-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-09-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-29 tilføjes Stiftere: COPENHAGEN INFRASTRUCTURE PARTNERS II P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-29)
Den 2014-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)