Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Bibranche | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 525.357,00 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-22 tilføjes Legale ejere: SKOVGÅRD 2007 ApS, MARLIN ApS (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-09-21 fjernes Legale ejere: SKOVGÅRD 2007 ApS, MARLIN ApS (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-09-22 tilføjes Vedtægter: 2023-09-22 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-04 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-04-03 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 425.748,00 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-02-22 tilføjes Vedtægter: 2023-02-22 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2022-04-21 tilføjes Bestyrelse: Carsten Brix Kronborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-21 fjernes Bestyrelse: Peter Mahrt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge apparter og viden indenfor måling af reologiske egenskaber i væsker samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af bestyrelsens næstformand og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-25 tilføjes Bestyrelse: Harald Preben Carøe (næstformand) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-24 fjernes Bestyrelse: Harald Preben Carøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-25 tilføjes Vedtægter: 2022-02-25 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-02-21 tilføjes Vedtægter: 2022-02-21 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 351.998,00 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-02-21 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, SKOVGÅRD 2007 ApS, MARLIN ApS, FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS, NAVINNO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-02-20 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, NAVINNO HOLDING ApS, SKOVGÅRD 2007 ApS, MARLIN ApS, FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-04-21 tilføjes Bestyrelse: Harald Preben Carøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-04-20 fjernes Bestyrelse: Steen Ebbe Moltke Hoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-21 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-21 tilføjes Vedtægter: 2021-04-21 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 228.275,00 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 203.538,00 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Mahrt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 198.469,00 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Vedtægter: 2019-09-30 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-03 tilføjes Vedtægter: 2019-07-03 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Bestyrelse: Tom Lund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 174.517,00 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-12-13 tilføjes Legale ejere: FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2018-12-12 fjernes Legale ejere: FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-13 tilføjes Vedtægter: 2018-12-13 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-04 tilføjes Bestyrelse: Tom Lund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-10-03 fjernes Bestyrelse: Harald Preben Carøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 tilføjes Vedtægter: 2018-06-26 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-13 tilføjes Vedtægter: 2018-03-13 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 146.517,00 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Legale ejere: FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS, NAVINNO HOLDING ApS, SKOVGÅRD 2007 ApS, MARLIN ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-02-19 fjernes Legale ejere: FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS, NAVINNO HOLDING ApS, SKOVGÅRD 2007 ApS, MARLIN ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-20 tilføjes Vedtægter: 2018-02-20 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2017-07-23 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-26 tilføjes Vedtægter: 2017-05-26 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 124.296,00 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-04-19 tilføjes Legale ejere: FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS, NAVINNO HOLDING ApS, SKOVGÅRD 2007 ApS, MARLIN ApS, CHRISTIAN NIELSENS FOND (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-04-18 fjernes Legale ejere: FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS, NAVINNO HOLDING ApS, SKOVGÅRD 2007 ApS, MARLIN ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-04-19 tilføjes Vedtægter: 2017-04-19 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-21 tilføjes Bestyrelse: Tom Lund Jensen (formand) (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2016-06-20 fjernes Bestyrelse: Tom Lund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 fjernes Bestyrelse: Bjarne Henning Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-23 tilføjes Bestyrelse: Steen Ebbe Moltke Hoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 102.075,00 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS, NAVINNO HOLDING ApS, SKOVGÅRD 2007 ApS, MARLIN ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-02-22 fjernes Legale ejere: FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS, NAVINNO HOLDING ApS, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Hjemmeside: www.fluidan.com (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-01 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-12 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Henning Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, demonstrere og sælge apparater og know-how til måling af rheologiske egenskaber i væsker baseret på Fridolin Okkel m.fl.s patentbeskyttede opfindelser. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 68.745,00 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-12 tilføjes Legale ejere: FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS, NAVINNO HOLDING ApS, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-01-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2015-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-01-12 tilføjes Vedtægter: 2015-01-12 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2014-09-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2014-09-26 tilføjes Direktion: Fridolin Okkels (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-26 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-26 tilføjes Navne: FLUIDAN ApS (offentliggjort 2014-09-29)
Den 2014-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-09-26 tilføjes Stiftere: NAVINNO HOLDING ApS, FRIDOLIN OKKELS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-29)
Den 2014-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)