Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLOBAL RETAIL GROUP A/S. (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2017-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Global Retail Group FRB A/S. (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrrevej 6, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 20, 1. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@originalbrands.dk (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-09-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2014-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2014-09-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2014-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 20, 1. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2014-09-15 tilføjes Direktion: Anders Lykkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Global Retail Group A/S, CVR nr. 35857990 og anden investeringsvirksomhed i værdipapirer og fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Legale ejere: Anders Lykkegaard (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2014-09-15 tilføjes Navne: ANDERS LYKKEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2014-09-26)
Den 2014-09-15 tilføjes Reelle ejere: Anders Lykkegaard (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2014-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Stiftere: Anders Lykkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Vedtægter: 2014-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-26)
Den 2014-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)