Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldemorvej 29, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-09 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Navne: COTI IVS (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Stiftere: Hans Jørgen Aagaard Jakobsen (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Hans Jørgen Aagaard Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldemorvej 29, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Aagaard Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med international handel, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-09 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Navne: COTI IVS (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Stiftere: Hans Jørgen Aagaard Jakobsen (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-09-09 tilføjes Vedtægter: 2014-09-09 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)