Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terosevej 5, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Terosevej 5, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terosevej 5, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: mette_schmedes@hotmail.com (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: lsand@deloitte.dk (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2020-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2020-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: lsand@deloitte.dk (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2020-07-07 fjernes Kontaktoplysninger: mariebrond@hotmail.com (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mariebrond@hotmail.com (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-04-22 fjernes Kontaktoplysninger: sbr@envidan.dk (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2015-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2015-03-10 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: sbr@envidan.dk (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2015-03-10 tilføjes Navne: Ejerforeningen Samsøgade 30 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2015-03-10)