Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2022-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stendyssevej 5, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjernedevej 102, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjernedevej 102, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 60, 4262 Sandved (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 60, 4262 Sandved (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: M D Madsensvej 1, 3., 3450 Allerød (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: M D Madsensvej 1, 3., 3450 Allerød (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrevang 34, 1. tv., 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevang 34, 1. tv., 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2015-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: howardbyg@gmail.com (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevej 25, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: howardbyg@gmail.com (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevej 25, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Interessenter: Søren Howard la Motte (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: howardbyg@gmail.com (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-04-01 tilføjes Navne: Howard Byg (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2015-03-10)