Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 10, 2300 København S (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2020-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 10, 2300 København S (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2020-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 13, 2300 København S (offentliggjort 2020-06-28)
Den 2020-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 13, 2300 København S (offentliggjort 2020-06-28)
Den 2020-04-02 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Kontaktoplysninger: gf.verner@hotmail.dk (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Navne: Grundejerforeningen Verner (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 13, 2300 København S (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-18 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-18 fjernes Kontaktoplysninger: gf.verner@hotmail.dk (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-18 fjernes Navne: Grundejerforeningen Verner (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-18 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2015-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 13, 2300 København S (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2015-02-16 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2015-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: gf.verner@hotmail.dk (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2015-02-16 tilføjes Navne: Grundejerforeningen Verner (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2015-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-02-21)