Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Kim Christensen(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Michael Nørregaard(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Clara Rikke Rao(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % |
Susanne Wiid(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 66,67 % |
Kim Zillo Rokamp(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gerth Rasmussen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Vesterholt(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anna Dina Schick Bjørn-Larsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Susan Galschiøt Galsøe(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Hartz Willumsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikkel Sonne Løvenhøj(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 9,68 % | 9,68 % | 9,68 % | 19,36 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Susan Galschiøt Galsøe | 01.01.2007 | Ravnsholtvej 5, 3450 Allerød |
Michael Nørregaard | 01.01.2007 | Rødpælevej 30, 3450 Allerød |
Anna Dina Schick Bjørn-Larsen | 08.05.2008 | Frederik 7 Vej 10, 3450 Allerød |
Thomas Hartz Willumsen | 31.01.2009 | Gl Lyngevej 84, 3450 Allerød |
Kim Zillo Rokamp | 20.11.2009 | Gl Skolegårdsvej 40, 3450 Allerød |
Henrik Kim Christensen | 07.10.2011 | Møllemoseparken 107, 3450 Allerød |
Thomas Vesterholt | ||
Mikkel Sonne Løvenhøj | 05.02.2021 | Frederiksværksgade 52, 3400 Hillerød |
Susanne Wiid | 01.11.2021 | Vestvej 11, 3450 Allerød |
Clara Rikke Rao | 15.04.2022 | Hegnetsvej 20, 3450 Allerød |
Gerth Rasmussen | 01.11.2022 | Fadet 6, 1799 København V |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Den Selvejende Institution Allerød Privatskole | 36346590 | Aktiv | Folkeskoler o.lign. (852010) |
SJÆLSØ DANMARK A/S | 10061504 | UNDERKONKURS Indkaldelse til fordringsprøvelse 5 | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
SJÆLSØ GRUPPEN A/S | 89801915 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.06.2016 | 2,88 (km) | Rødpælevej 30, 3450 Allerød | Sortemosevej 15, 3450 Allerød |
13.05.2019 | 0,00 (km) | Sortemosevej 15, 3450 Allerød | Sortemosevej 15, 3450 Allerød |
15.05.2019 | 0,00 (km) | Sortemosevej 15, 3450 Allerød | Sortemosevej 15, 3450 Allerød |
23.04.2020 | 0,00 (km) | Sortemosevej 15, 3450 Allerød | Sortemosevej 15, 3450 Allerød |
Den Selvejende Institution Allerød Privatskole. |
Sidst opdateret den 08.02.2015 og angivet som gældende fra 02.02.2015 (3513 dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Kim Christensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Michael Nørregaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Clara Rikke Rao(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Susanne Wiid(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kim Zillo Rokamp(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gerth Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Vesterholt(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anna Dina Schick Bjørn-Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Susan Galschiøt Galsøe(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thomas Hartz Willumsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mikkel Sonne Løvenhøj(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 19 % | 0 % | 10 % | 10 % | 3 % | 58 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Kim Christensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 1 | 6 |
Michael Nørregaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 1 | 5 |
Clara Rikke Rao(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 6 |
Susanne Wiid(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kim Zillo Rokamp(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gerth Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Vesterholt(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anna Dina Schick Bjørn-Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Susan Galschiøt Galsøe(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thomas Hartz Willumsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mikkel Sonne Løvenhøj(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 6 | 6 | 4 | 25 |
Pct. | 15 % | 15 % | 10 % | 61 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |