Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2020-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 22, 7080 Børkop (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-06-30 fjernes Interessenter: Thomas Verner Hansen (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: thverner@gmail.com (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-06-30 fjernes Navne: Tømrerfirmaet Thomas Verner (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-06-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 22, 7080 Børkop (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 22, 7080 Børkop (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: thverner@gmail.com (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2015-03-08 fjernes Kontaktoplysninger: Thverner@hotmail.com (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-09 tilføjes Navne: Tømrerfirmaet Thomas Verner (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2015-03-08 fjernes Navne: Thomas Verner Hansen (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2015-03-08 fjernes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 22, 7080 Børkop (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2015-02-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2015-02-01 tilføjes Interessenter: Thomas Verner Hansen (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2015-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Thverner@hotmail.com (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-02-01 tilføjes Navne: Thomas Verner Hansen (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2015-03-19)