Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Virksomhedsform | Navne |
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rismarksvej 48, 5200 Odense V (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløkkeparken 43, 5450 Otterup (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-10-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløkkeparken 43, 5450 Otterup (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 12, 5462 Morud (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-15 tilføjes Hjemmeside: www.tofteloekken.dk (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: tofteloekken@outlook.com (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-14 fjernes Kontaktoplysninger: rdj@dlgmail.dk (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 12, 5462 Morud (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Alexandragade 13, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: rdj@dlgmail.dk (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2018-06-05 fjernes Kontaktoplysninger: mia.aabel@sol.dk (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2017-12-31 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alexandragade 13, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2015-01-15 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mia.aabel@sol.dk (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2015-01-15 tilføjes Navne: Grundejerforeningen Tofteløkken (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2018-11-14)